6.インド式計算


インド式計算
(基礎問題)
 工夫して次の計算の答えを出してください。(できれば暗算で)
 (1)32×25
 (2)444×25
 ヒント!4×25=100であることを利用します。
(応用問題)
 (3)16×125
 (4)888×125

(出題者・松)     



(1)32×25=8×4×25=8×100=800
(2)444×25=111×4×25=111×100=11100
(3)16×125=2×8×125=2×100=2000
(4)888×125=111×8×125=111×1000=111000


(2015年9月号掲載)